KRS 0000425887
NIP5771975222
REGON24297603800000
Nazwa"HVL" RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"HVL" RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS -
Data rejestracji 03 lip 2012 (12 lat temu) 03 lip 2012
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIRYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Wspólnik
2012-07-03
2014-12-10
ADAM MACIEJ BIT
Wspólnik
2012-07-03
2014-12-10
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Wspólnik
2012-07-03
2014-12-10
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBYDWU WSPÓLNIKÓW, EWENTUALNIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-03
2014-12-10
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-03
2014-12-10
ADAM MACIEJ BIT
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-03
2014-12-10
2012-07-03
2012-12-27
"BEZPOL HVL" RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA
2012-07-03
2012-11-06
PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 43-300, MYSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie