KRS 0000789348
NIP5771989046
REGON38353066900000
Nazwa"OTL" RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS, ARTUR ŁABUDA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"OTL" RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS, ARTUR ŁABUDA
Data rejestracji 03 cze 2019 (5 lat temu) 03 cze 2019
Data usunięcia 20 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEARTUR ADAM ŁABUDA
Beneficjent
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Beneficjent
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Beneficjent
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
reprezentant
ARTUR ADAM ŁABUDA
reprezentant
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
reprezentant
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Wspólnik
2019-06-03
2021-12-20
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Wspólnik
2019-06-03
2021-12-20
ARTUR ADAM ŁABUDA
Wspólnik
2019-06-03
2021-12-20
ARTUR ADAM ŁABUDA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, EWENTUALNIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD FRANCISZEK OPAŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2019-06-03
2021-12-20
MICHAŁ RYSZARD TORBUS
Członek Organu Reprezentacji
2019-06-03
2021-12-20
ARTUR ADAM ŁABUDA
Członek Organu Reprezentacji
2019-06-03
2021-12-20
2019-06-03
2021-12-20
SPÓŁKA JAWNA
2019-06-03
2021-12-20
"OTL" RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS, ARTUR ŁABUDA SPÓŁKA JAWNA
2019-06-03
2021-12-20
UL. PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
2019-06-03
2021-12-20
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2019-06-03
2021-12-20
2849Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2019-06-03
2021-12-20
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2019-06-03
2021-12-20
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2019-06-03
2021-12-20
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2019-06-03
2021-12-20
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2019-06-03
2021-12-20
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2019-06-03
2021-12-20
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2019-06-03
2021-12-20
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2019-06-03
2021-12-20
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie