KRS 0000422916
NIP7822549773
REGON30212779300000
NazwaLIBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIBERA
Data rejestracji 05 cze 2012 (12 lat temu) 05 cze 2012
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻYWIECKA, 19A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 444500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email NGORSKA@MOUSQUETAIRES.COM
Dane podatkowe
NIP 7822549773
data rejestracji 01 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMAGDALENA DUTKA
reprezentant
TOMASZ RAMCZEWSKI
reprezentant
TOMASZ KUBICA
Beneficjent
MAGDALENA DUTKA
Beneficjent
MAGDALENA WANDA DUTKA
Wspólnik
2015-04-15
2021-12-14
534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-06-05
2021-12-14
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.500,00 ZŁ
63223950700000
TOMASZ DAWID KUBICA
Wspólnik
2015-04-15
2021-12-14
266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000,00 ZŁ
TOMASZ DAWID KUBICA
Prokurent
2015-04-15
2021-12-14
SAMOISTNA
TOMASZ RAMCZEWSKI
Powiernik
2020-03-31
2021-12-06
TOMASZ KUBICA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAGDALENA DUTKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JÓZEF KRUPSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-05
2015-04-15
MAGDALENA WANDA DUTKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2021-12-14
2012-06-05
2019-12-16
LIBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-12-16
2021-12-06
LIBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2012-06-05
2015-04-15
JANIKOWSKA, 33, POZNAŃ, 61-070, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie