KRS 0000161690
NIP5492160260
REGON35671244300000
Nazwa"SMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"SMI" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 maj 2003 (21 lat temu) 21 maj 2003
Data usunięcia 30 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAŁCZYŃSKIEGO, 2A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1560000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5492160260
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2513Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3161Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCHSERMO MONTAIGU S.A.
Wspólnik
2003-05-21
2005-05-20
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) PLN
Wspólnik
2003-05-21
2005-08-30
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) PLN
07214321000000
DSI SAS
Wspólnik
2005-05-20
2019-09-30
2680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.340.000,00 ZŁ
FREDERIC FRANCIS DUBLY
Wspólnik
2005-08-30
2019-09-30
ILOŚĆ - 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 PLN
DIDIER CRESPEL
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-08-30
JAN KOBIELA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-08-30
TADEUSZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-08-30
WALDEMAR KAPELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-08-30
TOMASZ RAMCZEWSKI
Powiernik
2016-04-08
2019-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
WACŁAW PIOTR PAULEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2005-08-30
MIECZYSŁAW CHOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2005-08-30
RAFAŁ DOBROCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-30
2007-05-21
FREDERIC FRANCIS DUBLY
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2019-09-30
GREGORY FRANCOIS DUBLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-21
2019-09-30
2003-05-21
2005-08-30
"SERMO METCHEM INJECTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-30
2016-04-08
"SMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-21
2005-08-30
PARTYZANTÓW, 17, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
2403-SEE.711.1155.2022.1 UNP: 2403-22-056217
2022-09-09
2022-09-12
21701.1 PLN
2403-SEW.723.5590.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie