KRS 0000031333
NIP7822165446
REGON63975348900000
Nazwa"SOGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOGO
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 11 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. MIKOŁAJA, 5, SWADZIM, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 393500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822165446
data rejestracji 16 kwi 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWITM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-31
2002-04-23
140 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNIE 7000 ZŁ.
Wspólnik
2002-04-23
2019-12-11
787 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 393.500,00 ZŁ
63223950700000
GRAŻYNA MAŁGORZATA GALLAS
Wspólnik
2002-04-23
2010-10-27
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500,00,- ZŁ
ROBERT GALLAS
Wspólnik
2004-09-22
2010-10-27
555 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 277.500,00 ZŁ
GRAŻYNA MAŁGORZATA GALLAS
Prokurent
2002-04-23
2009-12-30
SAMOISTNA
PIOTR RYBAJCZYK
Likwidator
2018-10-10
2019-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
BENOIT FERTE
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2002-04-23
ROBERT PAWEŁ GALLAS
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2009-12-30
SEBASTIAN FELIKS MATUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-30
2010-10-27
MAREK ARTUR FERUGA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-27
2015-01-08
PIOTR RYBAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-08
2018-10-10
2001-07-31
2002-04-23
"KARAKIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-23
2018-10-10
"SOGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-31
2002-04-23
JANIKOWSKA, 33, POZNAŃ, 61-070, POZNAŃ, POLSKA
2002-04-23
2004-12-10
POZNAŃSKA, 174, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
2004-12-10
2010-10-27
POZNAŃSKA, 174, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie