KRS 0000408957
NIP8762457469
REGON34123755400000
NazwaCIELACZEK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCIELACZEK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 sty 2012 (13 lat temu) 23 sty 2012
Data usunięcia 07 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 40, ŁASIN, 86-320, ŁASIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1512000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMACIEJ DAMIAN BAURYCZA
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 288 000,00 ZŁ
DARIUSZ DOLIŃSKI
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 288 000,00 ZŁ
JAKUB NOWACKI
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 288 000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216 000,00 ZŁ
51032029900000
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216 000,00 ZŁ
17021377000000
Wspólnik
2012-01-23
2018-02-07
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216 000,00 ZŁ
87169388500000
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
Likwidator
2017-04-20
2018-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.
JAKUB NOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-23
2017-04-20
DARIUSZ DOLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-23
2017-04-20
2012-01-23
2017-04-20
CIELACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie