KRS 0000254178
NIP8762330119
REGON34016845000000
Nazwa"PROSIACZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROSIACZEK
Data rejestracji 25 kwi 2006 (18 lat temu) 25 kwi 2006
Data usunięcia 15 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 40, ŁASIN, 86-320, ŁASIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHTOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK
Wspólnik
2006-04-25
2017-02-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,-ZŁ
Wspólnik
2006-04-25
2017-02-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,-ZŁ
87169388500000
TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK
Wspólnik
2006-04-25
2017-02-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOKOŚCI 10000,-ZŁ
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
Wspólnik
2006-04-25
2017-02-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,-ZŁ
PIOTR KRZYSZTOF MICHALCZYK
Wspólnik
2006-04-25
2017-02-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,-ZŁ
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
Likwidator
2016-03-04
2017-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ CO DO WYSOKOŚCI ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ
DARIUSZ DOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2016-03-04
ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-04-25
2016-03-04
2006-04-25
2016-03-04
"PROSIACZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie