KRS 0000395920
NIP5862272957
REGON22152581700000
NazwaBALTIC FINANCIAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBALTIC FINANCIAL MANAGEMENT
Data rejestracji 13 wrz 2011 (13 lat temu) 13 wrz 2011
Data usunięcia 05 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, 68, GDAŃSK, 80-170, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 105000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji105000
Dane podatkowe
NIP 5862272957
data rejestracji 15 sie 2011
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARTA KAMIŃSKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW TOMASZ KRAUSE
Beneficjent
MAGDALENA ANNA PETTKE
reprezentant
KAZIMIERZ LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-01
2021-02-05
MARTA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-11-03
2021-02-05
AGNIESZKA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-01
2021-02-05
ARTUR KUROWICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-13
2012-05-07
WIKTOR RADOSŁAW BĄK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-13
2014-08-01
TERESA ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-08-01
2020-11-03
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-13
2014-08-01
ŁUKASZ GABRIEL GREINKE
Członek Organu Nadzoru
2011-09-13
2014-08-01
LIDIA MARIA DZIEWIERSKA
Prokurent
2012-02-10
2014-08-01
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ANNA PETTKE
Prokurent
2014-08-01
2020-11-03
PROKURA SAMOISTNA
MARTA KAMIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW TOMASZ KRAUSE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ARTUR JAN JADESZKO
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2012-05-07
ARTUR KUROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-07
2014-08-01
PRZEMYSŁAW TOMASZ KRAUSE
PREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2020-11-03
ARTUR JAN JADESZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2017-05-29
MICHAŁ KURDYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-12
2017-05-29
MAGDALENA ANNA PETTKE
PREZES ZARZĄDU
2020-11-03
2021-02-05
2011-09-13
2014-08-01
REDŁOWSKA, 52, GDYNIA, 81-450, GDYNIA, POLSKA
2014-08-01
2020-11-03
POLSKA, 13A, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie