KRS 0000386091
NIP5862268097
REGON22122695400000
Nazwa"NLS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNLS
Data rejestracji 13 maj 2011 (13 lat temu) 13 maj 2011
Data usunięcia 11 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLSKA, 13A, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWAGNIESZKA EWA LASKOWSKA
Prokurent
2011-06-24
2014-10-01
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA LISTOSZ
Likwidator
2014-10-01
2016-01-11
ŁUKASZ GABRIEL GREINKE
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2016-01-11
ARTUR JAN JADESZKO
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2013-05-10
WIKTORIA BĄK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-10
2014-10-01
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-10
2016-01-11
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2013-05-10
JAROSŁAW MYDLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-01
2016-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
WIKTOR RADOSŁAW BĄK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-13
2012-10-22
MACIEJ PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2013-05-10
ARTUR JAN JADESZKO
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2014-10-01
WIKTOR RADOSŁAW BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2014-10-01
2011-05-13
2014-10-01
"NLS" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-05-13
2012-10-22
HRYNIEWICKIEGO, 6A, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
2012-10-22
2013-08-13
JERZEGO WASZYNGTONA, 34-36, GDYNIA, 81-342, GDYNIA, POLSKA
2013-08-13
2013-11-21
HUTNICZA, 3, GDYNIA, 81-212, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie