KRS 0000385458
NIP8822108733
REGON02151910200000
NazwaKINOMANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKINOMANIAK
Data rejestracji 05 maj 2011 (13 lat temu) 05 maj 2011
Data usunięcia 17 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 55, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Beneficjent
MARCIN RAFAŁ NASTAROWICZ
reprezentant
Wspólnik
2011-05-05
2011-10-17
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02108130900000
WOJCIECH SZYDŁOWSKI
Wspólnik
2011-07-06
2011-10-17
1.503 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.300,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY 94,67 % W KAPITALE I GŁOSACH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH SZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-05
2011-10-17
MATEUSZ WALDEMAR SZUŚCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-05
2011-10-17
2011-05-05
2011-10-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-05
2011-10-17
KINOMANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-05
2011-10-17
RYNEK, 55, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
2011-05-05
2011-10-17
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2011-05-05
2011-10-17
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie