KRS 0000404392
NIP8943036553
REGON02177847600000
NazwaINDATA SOFTSERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINDATA SOFTSERVICES
Data rejestracji 08 gru 2011 (13 lat temu) 08 gru 2011
Data usunięcia 22 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGNICKA, 56, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPRZEMYSŁAW SKRZEK
Wspólnik
2011-12-08
2016-06-14
158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7900ZŁ
WOJCIECH JACEK GANCZARSKI
Wspólnik
2011-12-08
2013-08-12
175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
PIOTR WŁADYSŁAW SIENIAWSKI
Wspólnik
2011-12-08
2014-05-29
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
BŁAŻEJ KARMELITA
Wspólnik
2011-12-08
2014-05-29
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
Wspólnik
2014-05-29
2016-06-14
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
02108130900000
Wspólnik
2016-06-14
2017-11-22
1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
02108130900000
TOMASZ BRONISŁAW BOROWIEC
Wspólnik
2011-12-08
2014-05-29
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
TOMASZ LASZUK
Prokurent
2016-06-14
2016-06-29
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR HREBIENIUK
Prokurent
2016-06-14
2017-11-22
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ BRONISŁAW BOROWIEC
Prokurent
2011-12-08
2015-12-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BŁAŻEJ KARMELITA
Prokurent
2011-12-08
2015-12-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR WŁADYSŁAW SIENIAWSKI
Prokurent
2013-08-30
2015-12-18
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW FEDEROWICZ
Prokurent
2015-12-18
2016-06-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW SKRZEK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2015-12-18
WOJCIECH JACEK GANCZARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-08
2013-04-11
PIOTR WŁADYSŁAW SIENIAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-08
2013-08-30
MICHAŁ DUSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2015-12-18
ŁUKASZ NEUMAN
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2016-06-14
MACIEJ PLEBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2016-06-14
GRZEGORZ BOGUSŁAW CZAPLA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-14
2017-11-22
2011-12-08
2016-06-29
COHESIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-08
2013-04-11
STRZEGOMSKA, 140A, WROCŁAW, 54-428, WROCŁAW, POLSKA
2013-04-11
2017-04-21
STRZEGOMSKA, 138, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Indata Softservives Sp. z o.o.
19 680,00 zł
13 600,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie