KRS 0000382712
NIP7811865795
REGON30171154400000
NazwaHILLSIDE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Krótka nazwaHILLSIDE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Data rejestracji 05 kwi 2011 (13 lat temu) 05 kwi 2011
Data usunięcia 29 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAADAM TOMASZ RADKE
Wspólnik
2011-04-05
2011-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Wspólnik
2011-04-05
2011-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH RYCZAJ
Wspólnik
2011-04-05
2011-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ DURDYŃ
Wspólnik
2011-04-05
2011-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ALFRED JOHSEP LIPP
Wspólnik
2011-04-05
2011-08-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ADAM ANDRZEJ BUDYCH
Wspólnik
2011-08-29
2014-08-13
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
MICHAŁ ANDRZEJ MIELCAREK
Wspólnik
2011-08-29
2014-08-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DAWID WOJCIECH KUŹNIAREK
Wspólnik
2015-04-21
2023-11-29
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁ
ROBERT STRANZ
Wspólnik
2011-08-29
2015-04-21
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2011-08-29
ADAM TOMASZ RADKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2011-08-29
ADAM ANDRZEJ BUDYCH
PREZES ZARZĄDU
2011-08-29
2014-11-04
DAWID WOJCIECH KUŹNIAREK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-04
2018-05-16
2011-04-05
2011-08-29
INDUSTRIAL CONNECTIVITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-05
2011-08-29
DĄBROWSKIEGO, 273 A, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie