KRS 0000301913
NIP7811815136
REGON30077064500000
NazwaFEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFEN INVESTMENTS
Data rejestracji 20 mar 2008 (17 lat temu) 20 mar 2008
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CZARNKOWSKA, 13, POZNAŃ, 60-415, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 7811815136
data rejestracji 19 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDANIEL MIKOŁAJ ŻUKOWSKI
Beneficjent
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
reprezentant
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Beneficjent
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Likwidator
2020-11-26
2021-12-17
PAWEŁ OBODA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2013-01-17
HALINA BOCZKAJA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2019-04-16
DANIEL MIKOŁAJ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2021-12-17
KRZYSZTOF BORSIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-17
2019-04-16
KACPER PAWEŁ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-16
2021-12-17
IWONA JOANNA BOCZKAJA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-16
2021-12-17
DANIEL MIKOŁAJ ŻUKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONSORCJUM FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONSORCJUM FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (ZASADA JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI)
ADAM TOMASZ RADKE
PREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2018-11-28
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2019-04-16
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-16
2020-11-26
2008-03-20
2020-11-26
FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
2008-03-20
2018-01-18
DĄBROWSKIEGO, 273 A, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie