KRS 0000731682
NIP7811972829
REGON36958929000000
NazwaUNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIFEN
Data rejestracji 11 maj 2018 (6 lat temu) 11 maj 2018
Data usunięcia 26 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZARNKOWSKA, 13, POZNAŃ, 60-415, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWUNIFEN (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONGKONGU
Wspólnik
2018-05-11
2020-11-26
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.600,00 ZŁ
Wspólnik
2018-05-11
2020-11-26
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.400,00 ZŁ
63074092400000
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Likwidator
2020-04-08
2020-11-26
LAM TSZ SUET
Beneficjent
1972-03-22
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
reprezentant
YIP TAK NAM
Beneficjent
1973-09-08
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Beneficjent
DANIEL MIKOŁAJ ŻUKOWSKI
Beneficjent
LAM TSZ SUET
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W UNIFEN (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONGKONGU 2648107, KTÓRA POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
YIP TAK NAM
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W UNIFEN (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONGKONGU 2648107, KTÓRA POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONSORCJUM FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
DANIEL MIKOŁAJ ŻUKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONSORCJUM FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (ZASADA JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI).
ADAM TOMASZ RADKE
PREZES ZARZĄDU
2018-05-11
2018-10-22
BARTOSZ BOLESŁAW BOCZKAJA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-22
2020-04-08
2018-05-11
2020-04-08
UNIFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie