KRS 0000379852
NIP1080011301
REGON14284168900000
NazwaALCON SERVICES AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALCON SERVICES AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaALCON SERVICES AG
Data rejestracji 04 mar 2011 (14 lat temu) 04 mar 2011
Data usunięcia 27 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUE LOUIS-D'AFFRY, 6, FRYBURG, 1700, FRYBURG, SZWAJCARIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROBERT BITNER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-03-04
2014-11-07
JACEK ŚMIAŁEK
Likwidator
2014-11-07
2015-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ORAZ OSOBY SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA
ARMIN JOSEF ZUST VON KRIENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-04
2013-08-09
FELIX SENN VON GLARUS
PREZES ZARZĄDU
2011-03-04
2014-10-16
SUSANNE KOHOUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-04
2013-08-09
JOSÉ IGNACIO CARMONA
OSOBA SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI
2014-10-16
2015-05-27
CHRISTINA MARIA ACKERMANN
OSOBA SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI
2014-10-16
2015-05-27
GILBERTO EUGENIO DALESIO DELPINI
OSOBA SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI
2014-10-16
2015-05-27
RAUL JESUS ACOSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-16
2015-05-27
GEORGE BATES
OSOBA SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI
2011-03-04
2014-10-16
GEORGE BATES
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-16
2015-05-27
PHILIP WING FUNG SUM
OSOBA SPOZA ZARZĄDU UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI
2014-10-16
2015-05-27
2011-03-04
2014-10-16
CIBA VISION EUROPE AG ODDZIAŁ W POLSCE
2014-10-16
2014-11-07
ALCON SERVICES AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2011-03-04
2014-10-16
CIBA VISION EUROPE AG
2011-03-04
2014-10-16
HARDHOFSTRASSE, 15, EMBRACH, 8424, EMBRACH, SZWAJCARIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie