KRS 0000376874
NIP6272477216
REGON27809289000000
NazwaSAXUM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAXUM
Data rejestracji 28 sty 2011 (14 lat temu) 28 sty 2011
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 188C, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1500100,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1500100
Dane podatkowe
NIP 6272477216
data rejestracji 04 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ŁUKASZ KNOPEK KNOPEK
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ KNOPEK
reprezentant
TOMASZ JACEK KOSOBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-28
2015-04-29
WOJCIECH PIOTR GAMRAT
Członek Organu Nadzoru
2011-01-28
2015-04-29
MIROSŁAW ZBIGNIEW SIWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-17
2015-04-29
JACEK ROMAN BUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-29
2018-03-02
KRZYSZTOF TOMASZ POSIŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-29
2018-03-02
ZBIGNIEW EUGENIUSZ CNOTA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-28
2018-03-02
ŁUKASZ KNOPEK KNOPEK
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W EHO SP. Z O.O. BEDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SAXUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, O WARTOŚCI JEDNORAZOWO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, O WARTOŚCI JEDNORAZOWO PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK ROMAN BUBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-28
2015-04-29
KRZYSZTOF MAJER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-28
2015-04-29
BOGUSŁAW STANISŁAW MAJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-28
2015-04-29
MIROSŁAW ZBIGNIEW SIWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-28
2014-07-17
JACEK JĘDRZEJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2016-03-12
KRZYSZTOF TYTKO
PREZES ZARZĄDU
2016-03-12
2017-01-18
KRZYSZTOF MAJER
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2018-03-02
2011-01-28
2016-06-10
FORTRESS SPÓŁKA AKCYJNA
2011-01-28
2016-06-10
PORCELANOWA, 19, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA
2016-06-10
2017-01-18
UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 22, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie