KRS 0000364001
NIP1182043552
REGON14257007800000
NazwaPOMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOMP 4 EKO
Data rejestracji 27 sie 2010 (14 lat temu) 27 sie 2010
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLCZYŃSKA, 321, WARSZAWA, 01-919, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182043552
data rejestracji 30 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWBOGDAN IGNACY NOWAK
reprezentant
NATALIA ANNA NOWAK-PSIUK
Beneficjent
MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA
Beneficjent
PIOTR GAŁCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2018-11-14
DARIUSZ CEZARY KNAP
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2012-05-16
KINGA KNAP
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2012-10-22
KATARZYNA EWA KNAP
Członek Organu Nadzoru
2012-10-22
2013-05-21
KONRAD ALEKSANDER ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-22
2018-04-05
ARTUR MICHAŁ RYPINA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-21
2018-11-14
NATALIA ANNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-11
2018-11-14
ARTUR MICHAŁ RYPINA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2012-10-22
Wspólnik
2010-08-27
2013-08-21
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 PLN
14003073900000
MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA
Wspólnik
2010-08-27
2022-08-10
325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00 ZŁ
KINGA KNAP
Wspólnik
2010-08-27
2012-10-22
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.250 PLN
KATARZYNA EWA KNAP
Wspólnik
2012-10-22
2013-08-21
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.250 ZŁOTYCH
KONRAD ALEKSANDER ZIELIŃSKI
Wspólnik
2013-08-21
2018-04-05
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH
NATALIA ANNA NOWAK PSIUK
Wspólnik
2015-03-11
2022-08-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WOJCIECH GAŁCZYŃSKI
Wspólnik
2018-04-05
2022-08-10
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750,00 ZŁOTYCH
BOGDAN IGNACY NOWAK
Likwidator
2021-10-22
2022-08-10
NATALIA ANNA NOWAK-PSIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
WYNIKAJĄCE Z UMOWY SPÓŁKI I PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH
MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
WYNIKAJĄCE Z UMOWY SPÓŁKI I PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KINGA KNAP
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-27
2012-05-16
ANDRZEJ WOJCIECH GAŁCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-26
2012-10-22
DARIUSZ CEZARY KNAP
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-16
2012-10-22
ARTUR MICHAŁ RYPINA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2013-03-19
BOGDAN IGNACY NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2021-10-22
MICHAŁ GAŁCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-27
2011-07-26
2010-08-27
2010-10-13
POMP 4 ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-13
2021-10-22
POMP 4 EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-27
2011-07-26
OGÓLNA, 1, WARSZAWA, 01-702, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie