KRS 0000362692
NIP7361702626
REGON12133404900000
Nazwa"BIMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIMO
Data rejestracji 08 wrz 2010 (14 lat temu) 08 wrz 2010
Data usunięcia 25 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 4, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7361702626
data rejestracji 01 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHWOJCIECH PRYNDA
Beneficjent
PIOTR JEMILJANOWICZ
reprezentant
ZBIGNIEW STANISŁAW KONARSKI
Wspólnik
2010-09-08
2014-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
JACEK KRIL
Wspólnik
2010-09-08
2014-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
JUSTYNA JÓZEFA NOWAKOWSKA
Wspólnik
2014-02-20
2017-06-12
2079 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103.950,00 ZŁ
ALEKSANDER ZYGMUNT GÓRAL
Wspólnik
2017-06-12
2019-06-17
2079 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103.950,00 ZŁ
WOJCIECH PRYNDA
Wspólnik
2019-06-17
2021-10-25
2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000,00 ZŁ
JAROSŁAW NOGA
Prokurent
2014-02-20
2014-06-25
PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA JÓZEFA NOWAKOWSKA
Prokurent
2014-06-25
2016-10-12
PROKURA SAMOISTNA
JACEK BĘDKOWSKI
Kurator
2020-02-04
2021-10-25
WOJCIECH PRYNDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ ANDRZEJ LUBERDA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-08
2013-09-10
JACEK KRIL
PREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2014-02-20
JUSTYNA JÓZEFA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-20
2014-06-25
ZBIGNIEW STANISŁAW KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-25
2017-06-12
JUSTYNA JÓZEFA NOWAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-12
2017-04-25
ALEKSANDER ZYGMUNT GÓRAL
PREZES ZARZĄDU
2017-06-12
2019-06-17
PIOTR JEMILJANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-01-24
2021-01-22
2010-09-08
2014-02-20
PROJEKT HR 01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-08
2013-08-20
HRUBE NIŻNE, obok bud., ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA
2013-08-20
2014-02-20
-, -, ZAKOPANE, -, -, POLSKA
2014-02-20
2014-09-16
NIWECKA, 2, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie