KRS 0000045835
NIP5771839022
REGON15198814100000
NazwaEKO-ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKO-ŚWIAT
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 07 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 4, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMYSZKOWSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH "ŚWIATOWIT" S.A.
Wspólnik
2001-09-19
2018-06-07
ILOŚC - 100 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁU - 500 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50 000 ZŁ.
150516492
LIDIA MAZUR
Prokurent
2006-10-06
2008-07-22
SAMOISTNA
ROBERT KAŹMIERCZAK
Likwidator
2008-07-22
2015-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5000 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
LIDIA EMILIA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2003-02-07
MARZENA AGNIESZKA ŻUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2003-02-07
PIOTR ĆWIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-07
2004-09-14
KRZYSZTOF GRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-07
2004-09-14
LIDIA EMILIA MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-14
2006-05-31
JAN JAROSŁAW BANASIK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2006-01-12
KRZYSZTOF GRZEGORZ ŚLEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-12
2006-05-31
RYSZARD BIAŁY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-31
2008-03-14
ROBERT JÓZEF KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2008-07-22
EWA MAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2008-07-22
2001-09-19
2008-07-22
EKO-ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie