KRS 0000379514
NIP6312628355
REGON24188323400000
NazwaTRANS-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS-PORT
Data rejestracji 02 mar 2011 (14 lat temu) 02 mar 2011
Data usunięcia 03 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁOWSKA, 29, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2011-03-02
2013-03-15
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
24148952000000
WOJCIECH WOLAK
Wspólnik
2011-03-02
2013-03-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-03-15
2019-10-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
24161134600000
BOGDAN STANISŁAW GROCHOWSKI
Prokurent
2014-01-09
2014-03-03
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW KONARSKI
Prokurent
2014-03-03
2015-03-09
PROKURA SAMOISTNA
BEATA JOANNA DYMIDZIUK
Prokurent
2013-03-15
2014-01-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA CZAPLA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-02
2012-01-24
JANUSZ EUGENIUSZ GOLIS
PREZES ZARZĄDU
2012-01-24
2013-03-15
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ KOPEREK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2014-01-09
PRZEMIŁ HENRYK CZERKAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-09
2014-03-03
MAREK CIERPIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2014-03-03
2015-12-22
2011-03-02
2015-03-09
WWI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-02
2015-03-09
WIECZORKA, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie