KRS 0000354577
NIP6793034384
REGON12120810300000
NazwaSEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 1
Data rejestracji 21 kwi 2010 (14 lat temu) 21 kwi 2010
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄTOMASZ KAROL SCHOEN
Wspólnik
2010-04-21
2019-07-30
BOGNA JOANNA SZEWCZYK
Wspólnik
2010-04-21
2019-07-30
SŁAWOMIR ZAJĄC
Wspólnik
2011-09-19
2013-11-28
SŁAWOMIR ZAJĄC
Wspólnik
2015-04-27
2015-11-20
PAWEŁ KAROL KOWALSKI
Wspólnik
2015-04-27
2015-11-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2010-04-21
2019-07-30
00387047000000
2010-04-21
2019-07-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-04-21
2019-07-30
SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-04-21
2019-07-30
ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
2010-04-21
2019-07-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-04-21
2019-07-30
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2010-04-21
2019-07-30
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2010-04-21
2019-07-30
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2010-04-21
2019-07-30
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2010-04-21
2019-07-30
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-04-21
2019-07-30
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2010-04-21
2019-07-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-11-28
2019-07-30
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-11-28
2019-07-30
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie