KRS 0000359633
NIP6793040060
REGON12127504500000
Nazwa"SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 2" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 2
Data rejestracji 29 cze 2010 (14 lat temu) 29 cze 2010
Data usunięcia 24 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793040060
data rejestracji 18 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄZBIGNIEW SZEWCZYK
reprezentant
TOMASZ MORAWSKI
Beneficjent
BOGNA SZEWCZYK
Beneficjent
BOGNA JOANNA SZEWCZYK
Wspólnik
2010-06-29
2020-07-24
TOMASZ STANISŁAW MORAWSKI
Wspólnik
2010-06-29
2020-07-24
TOMASZ STANISŁAW MORAWSKI
Prokurent
2011-04-06
2020-07-24
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ MORAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BOGNA SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ZBIGNIEW SZEWCZYK - PREZES.
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-29
2020-07-24
00387047000000
2010-06-29
2020-07-24
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-06-29
2020-07-24
"SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT 2" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-06-29
2020-07-24
ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
2010-06-29
2020-07-24
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-06-29
2020-07-24
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2010-06-29
2020-07-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2010-06-29
2020-07-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-06-29
2020-07-24
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2010-06-29
2020-07-24
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2010-06-29
2020-07-24
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-06-29
2020-07-24
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2013-11-12
2020-07-24
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-11-12
2020-07-24
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie