KRS 0000450681
NIP6793089379
REGON12278536300000
NazwaSOLFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSOLFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lut 2013 (12 lat temu) 14 lut 2013
Data usunięcia 26 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793089379
data rejestracji 21 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHBOGNA SZEWCZYK
Beneficjent
ZBIGNIEW SZEWCZYK
reprezentant
Wspólnik
2013-02-14
2022-07-26
12272671600000
JACEK BATOR
Wspólnik
2013-02-14
2013-07-16
KRZYSZTOF STOJOWSKI
Wspólnik
2013-02-14
2013-07-16
WOJCIECH DE DOLIWA ZIELIŃSKI
Wspólnik
2013-02-14
2014-02-19
BOGNA JOANNA SZEWCZYK
Wspólnik
2013-02-14
2013-07-16
BOGNA SZEWCZYK
Wspólnik
2016-10-27
2022-07-26
BOGNA SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SOLFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SOLFAR SP. Z O.O. JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-14
2022-07-26
12272671600000
2013-02-14
2022-07-26
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-10-27
2022-07-26
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2013-02-14
2022-07-26
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-02-14
2022-07-26
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013-02-14
2022-07-26
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2013-02-14
2022-07-26
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2013-02-14
2022-07-26
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-02-14
2022-07-26
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2013-02-14
2022-07-26
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2013-02-14
2022-07-26
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2013-02-14
2022-07-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-02-14
2022-07-26
SOLFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-02-14
2022-07-26
ZAMOYSKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-519, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie