KRS 0000354231
NIP5833099054
REGON22100999000000
Nazwa"GANES GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGANES GROUP POLSKA
Data rejestracji 22 kwi 2010 (14 lat temu) 22 kwi 2010
Data usunięcia 23 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 164, GDAŃSK, 80-258, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROMAN SZATKOWSKI
Beneficjent
ROMAN SZATKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ MARIUSZ PARZYCH
Wspólnik
2010-04-22
2023-06-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
DAGMARA MARIA ŁAŁYKO
Wspólnik
2010-04-22
2023-06-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
ROMAN SZATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ MARIUSZ PARZYCH
PREZES ZARZĄDU
2010-04-22
2020-10-08
DAGMARA MARIA ŁAŁYKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-22
2020-10-08
ROMAN ADAM SZATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-10-08
2023-06-23
2010-04-22
2012-03-02
OKOPOWA, 17, GDAŃSK, 80-819, GDAŃSK, POLSKA
2206-SEE.7113.232.2023.1
2023-03-30
2023-04-12
2527.29 PLN
2206-723.1282.2018
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
2206-SEE.7113.232.2023.1A
2023-03-30
2023-04-12
223620.23 PLN
2206-723.31399.2023
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
2206-SEE.7113.232.2023.1
2023-03-30
2023-04-12
523.51 PLN
2206-723.4295.2018
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie