KRS 0000105827
NIP5782747542
REGON17096142000000
Nazwa"AUSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUSPOL
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 18 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWIECKA, 21B, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD WAWRZYNIEC GRACZYK
Wspólnik
2002-04-09
2003-05-22
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
JERZY BENON GRACZYK
Wspólnik
2002-04-09
2003-07-31
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
PIOTR RYSZARD GRACZYK
Wspólnik
2003-05-22
2012-06-15
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-07-31
2012-06-15
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
17098904500000
MONIKA KUKLA
Wspólnik
2012-06-15
2012-11-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
ROMAN ADAM SZATKOWSKI
Wspólnik
2012-11-07
2018-01-18
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RYSZARD WAWRZYNIEC GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2003-04-30
MONIKA URSZULA SIEMIENIUKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2003-07-31
EDWARD JANUSZ MOŁODZIEJKO
PREZES ZARZĄDU
2003-07-31
2012-06-15
MONIKA KUKLA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2012-11-07
ROMAN ADAM SZATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-07
2018-01-18
2002-04-09
2012-06-15
OSIEDLE MARYNARZY, 12, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2012-06-15
2012-11-07
PLAC SŁOWIAŃSKI, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie