KRS 0000320560
NIP5783032791
REGON28035441300000
NazwaSTOLMARDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTOLMARDOM
Data rejestracji 23 gru 2008 (16 lat temu) 23 gru 2008
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJIWONA TERESA DUDEK
Wspólnik
2008-12-23
2009-03-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000ZŁ. NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MARIUSZEM SŁAWOMIREM DUDEK
MARIUSZ SŁAWOMIR DUDEK
Wspólnik
2008-12-23
2009-03-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000ZŁ. NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z IWONĄ TERESĄ DUDEK
DAGMARA MARIA ŁAŁYKO
Wspólnik
2009-01-13
2011-05-18
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000ZŁ.
ANDRZEJ MARIUSZ PARZYCH
Wspólnik
2009-03-25
2011-05-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
Wspólnik
2011-05-18
2014-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ.
14270779000000
PIOTR PAWEŁ MINGE
Wspólnik
2014-10-13
2023-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IWONA TERESA DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-23
2010-03-01
EWELINA TERESA KANDYBA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-01
2012-04-25
MACIEJ RAFAŁ ORKWISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2014-10-13
PIOTR PAWEŁ MINGE
PREZES ZARZĄDU
2014-10-13
2023-01-09
2008-12-23
2021-03-18
ŻUŁAWSKA, 15 A, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie