KRS 0000321289
NIP5783033715
REGON28035743000000
NazwaKM MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKM MEBLE
Data rejestracji 09 sty 2009 (16 lat temu) 09 sty 2009
Data usunięcia 15 mar 2019 15 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAMIL MACIEJ DUDEK
Wspólnik
2009-01-09
2009-05-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ANDRZEJ MARIUSZ PARZYCH
Wspólnik
2009-03-26
2011-08-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
BARTOSZ MARCIN BERGMANN
Wspólnik
2009-05-13
2019-03-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
Wspólnik
2011-08-23
2019-03-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
14270779000000
MARIUSZ SŁAWOMIR DUDEK
Wspólnik
2009-01-09
2009-03-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
DAGMARA MARIA ŁAŁYKO
Wspólnik
2009-03-26
2011-08-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
MARIUSZ SŁAWOMIR DUDEK
Prokurent
2009-10-07
2010-11-30
PROKURA SAMOISTNA
DAGMARA MARIA ŁAŁYKO
Prokurent
2011-04-15
2019-03-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAMIL MACIEJ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-09
2009-11-04
EDWARD JÓZEF BERGMANN
PREZES ZARZĄDU
2009-11-04
2010-11-30
MARIUSZ SŁAWOMIR DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2011-04-15
IRENEUSZ PIEKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2019-03-15
2009-01-09
2009-11-04
ŻUŁAWSKA, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2009-11-04
2015-11-13
TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie