KRS 0000351247
NIP9910462819
REGON16031683900000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH KAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH KAWO
Data rejestracji 12 mar 2010 (15 lat temu) 12 mar 2010
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 25B, MAGNUSZOWICZKI, 49-156, GRACZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9910462819
data rejestracji 01 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHRYSZARD WOJCIECH KAMIŃSKI
Wspólnik
2018-10-10
2020-01-31
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
MAŁGORZATA SONIA KAMIŃSKA
Wspólnik
2010-03-12
2018-10-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR WOJCIECH KAMIŃSKI
Wspólnik
2010-03-12
2020-01-31
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
RAJMUND JERZY WOCKA
Wspólnik
2010-03-12
2020-01-31
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
PAULINA ANNA WOCKA ZYLA
Wspólnik
2010-03-12
2020-01-31
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
STANISŁAWA JELONEK
Wspólnik
2010-03-12
2020-01-31
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
SŁAWOMIR WOJCIECH KAMIŃSKI
Likwidator
2019-07-08
2020-01-31
RAJMUND JERZY WOCKA
Likwidator
2019-07-08
2020-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
RAJMUND JERZY WOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-12
2019-07-08
SŁAWOMIR WOJCIECH KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-12
2019-07-08
2010-03-12
2012-03-07
GRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH "WOKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-07
2019-07-08
GRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH KAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie