KRS 0000274614
NIP9910381328
REGON16011753100000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU DROBIARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW DROBIU DROBIARZ
Data rejestracji 20 lut 2007 (18 lat temu) 20 lut 2007
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRONIEWSKIEGO, 27, CZARNOWĄSY, 46-020, CZARNOWĄSY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9910381328
data rejestracji 20 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHRAJMUND JERZY WOCKA
Wspólnik
2007-02-20
2020-03-02
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.200,00 ZŁ
WERONIKA SYLWIA WOCKA
Wspólnik
2007-02-20
2013-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BEATA WOŹNY
Wspólnik
2007-02-20
2020-03-02
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00 ZŁ
BOGDAN JAN DROBINA
Wspólnik
2007-02-20
2020-03-02
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00 ZŁ
PAULINA ANNA WOCKA ZYLA
Wspólnik
2007-02-20
2020-03-02
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00 ZŁ
RAJMUND JERZY WOCKA
Likwidator
2013-04-05
2020-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
RAJMUND JERZY WOCKA
PREZES
2007-02-20
2013-04-05
WERONIKA SYLWIA WOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2013-04-05
PAULINA ANNA WOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2013-04-05
2007-02-20
2013-04-05
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU DROBIARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie