KRS 0000843302
NIP9910533784
REGON38614590800000
NazwaMODERNTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMODERNTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 maj 2020 (4 lata temu) 27 maj 2020
Data usunięcia 28 mar 2022 28 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 53A, MAGNUSZOWICE, 49-156, GRACZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWRAJMUND JERZY WOCKA
Wspólnik
2020-11-02
2022-03-28
DZMITRY TSARUK
Wspólnik
2020-11-02
2022-03-28
KORNEL MELCHIOR ZYLA
Wspólnik
2020-05-27
2022-03-28
Wspólnik
2020-05-27
2022-03-28
02175317000000
MATEUSZ PAWEŁ WOCKA
Wspólnik
2020-11-02
2022-03-28
SERGII VASYLIUK
Wspólnik
2020-11-02
2022-03-28
RAJMUND JERZY WOCKA
Prokurent
2020-05-27
2022-03-28
PROKURA ODDZIELNA
MATEUSZ PAWEŁ WOCKA
Prokurent
2020-05-27
2022-03-28
PROKURA ODDZIELNA
DZMITRY TSARUK
Prokurent
2020-05-27
2022-03-28
PROKURA ODDZIELNA
SERGII VASYLIUK
Prokurent
2020-05-27
2020-11-02
PROKURA ODDZIELNA
KORNEL MELCHIOR ZYLA
Beneficjent
SERGII VASYLIUK
Beneficjent
SERGII VASYLIUK
zgłaszający - członek zarządu
RAJMUND JERZY WOCKA
Beneficjent
DZMITRY TSARUK
Beneficjent
KORNEL MELCHIOR ZYLA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
SERGII VASYLIUK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU
RAJMUND JERZY WOCKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
DZMITRY TSARUK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-27
2022-03-28
38610399100000
2020-05-27
2022-03-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-27
2022-03-28
MODERNTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-27
2022-03-28
53A, MAGNUSZOWICE, 49-156, GRACZE, POLSKA
2020-05-27
2022-03-28
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2020-05-27
2022-03-28
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2020-05-27
2022-03-28
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2020-05-27
2022-03-28
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2020-05-27
2022-03-28
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2020-05-27
2022-03-28
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-05-27
2022-03-28
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-05-27
2022-03-28
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2020-05-27
2022-03-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-05-27
2022-03-28
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie