KRS 0000350687
NIP8351589689
REGON10085174600000
NazwaFIRMA USŁUGOWO-DORADCZA MEBLE-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA USŁUGOWO-DORADCZA MEBLE-SERWIS
Data rejestracji 08 mar 2010 (15 lat temu) 08 mar 2010
Data usunięcia 11 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMOROWSKIEGO, 25, BIŁGORAJ, 23-400, BIŁGORAJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
ROBERT BIEG
Beneficjent
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
zgłaszający - likwidator
KRZYSZTOF JAN GAŁAJ
Wspólnik
2010-03-08
2010-07-26
27 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1350,00 ZŁ
Wspólnik
2010-03-08
2010-07-26
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
75020094200000
JACEK SZYMAŃSKI
Wspólnik
2010-03-08
2010-07-26
27 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1350,00 ZŁ
ŁUKASZ DZIĘGIELEWSKI
Wspólnik
2010-03-08
2010-07-26
27 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1350,00 ZŁ
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Wspólnik
2010-07-26
2022-08-11
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI - 2.500 ZŁ
ROBERT BIEG
Wspólnik
2010-07-26
2022-08-11
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI - 2.500 ZŁ
PIOTR GUMIELA
Likwidator
2022-01-25
2022-08-11
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Prokurent
2011-12-29
2022-01-25
SAMOISTNA
SANDRA PATRYCJA DZIEWA
Prokurent
2020-06-09
2022-01-25
SAMOISTNA
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Prokurent
2020-06-09
2022-01-25
SAMOISTNA
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT BIEG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW JEDNOOSOBOWO.
JACEK SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2010-07-26
ŁUKASZ DZIĘGIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2010-07-26
ARTUR TERMENA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-26
2018-07-20
ROBERT BIEG
PREZES ZARZĄDU
2018-07-20
2022-01-25
PIOTR GUMIELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-07-20
2022-01-25
2010-03-08
2022-01-25
FIRMA USŁUGOWO-DORADCZA MEBLE-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-08
2011-12-29
16A, BOGUSZYCE, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie