KRS 0000397604
NIP9182160227
REGON06133746200000
NazwaINVEST RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVEST RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 28 wrz 2011 (13 lat temu) 28 wrz 2011
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 10A, KRAKÓW, 30-085, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9182160227
data rejestracji 12 sie 2016
status Czynny
17962300022001000448440003
26105014451000009081706542
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
48105014451000009081706534
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
52105014451000009081706559
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
71962300022001000448440001
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW MARCIN SIEMBIDA
Beneficjent
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Wspólnik
2016-05-04
2023-01-13
JAROSŁAW MARCIN SIEMBIDA
Wspólnik
2016-05-04
2023-01-13
MARCIN ZIMAK
Wspólnik
2016-05-04
2023-01-13
IWONA ZWOLAK
Wspólnik
2016-05-04
2017-03-30
HALINA ELŻBIETA GOŁĄB
Wspólnik
2016-05-04
2023-01-13
BOLESŁAW GLINA
Wspólnik
2017-03-30
2023-01-13
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Wspólnik
2011-09-28
2016-05-04
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Wspólnik
2011-09-28
2016-05-04
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI INVEST RYT SP. Z O. O.
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI INVEST RYT SP. Z O. O.
JAROSŁAW MARCIN SIEMBIDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W BIŁGORAJU, WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH DLA NIEJ W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-28
2016-05-04
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-04
2017-03-30
06133493700000
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-30
2023-01-13
36606999100000
2011-09-28
2016-05-04
PIOTR GUMIELA SPÓLKA KOMANDYTOWA
2016-05-04
2017-03-30
INVEST ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-09-28
2018-07-06
KOMOROWSKIEGO, 25, BIŁGORAJ, 23-400, BIŁGORAJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie