KRS 0000651165
NIP9182166307
REGON36602134600000
NazwaSOLTYR RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSOLTYR RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 gru 2016 (8 lat temu) 06 gru 2016
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 10A, KRAKÓW, 30-085, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUPIOTR MARIUSZ GUMIELA
Wspólnik
2016-12-06
2022-03-30
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Wspólnik
2016-12-06
2022-03-30
KRZYSZTOF ĆWIEK
Wspólnik
2018-01-29
2022-03-30
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
reprezentant
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
reprezentant
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR MARIUSZ GUMIELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50 % UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2500 ZŁ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM - SPÓŁCE RYT SP. Z O.O.
PAWEŁ ANDRZEJ DATKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50 % UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2500 ZŁ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM - SPÓŁCE RYT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI RYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIŁGORAJU, WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH DLA NIEJ W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-29
2022-03-30
36606999100000
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-06
2018-01-29
06133493700000
2016-12-06
2018-01-30
SOLTYR ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-06
2018-05-21
UL. GEN. KOMOROWSKIEGO, 25, BIŁGORAJ, 23-400, BIŁGORAJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie