KRS 0000323391
NIP8351580197
REGON10063273100000
Nazwa"EMKA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMKA INVEST
Data rejestracji 12 lut 2009 (16 lat temu) 12 lut 2009
Data usunięcia 08 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYZWOLENIA, 10, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8351580197
data rejestracji 19 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
reprezentant
JAN LESZEK GAŁAJ
Beneficjent
JOANNA KATARZYNA GAŁAJ
Beneficjent
ANNA SZYMAŃSKA
Beneficjent
JOANNA KATARZYNA GAŁAJ
Wspólnik
2009-02-12
2021-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
JAN LESZEK GAŁAJ
Wspólnik
2009-02-12
2021-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
ANNA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2009-02-12
2021-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2009-02-12
2021-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
Likwidator
2020-02-18
2021-12-08
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN LESZEK GAŁAJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOANNA KATARZYNA GAŁAJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA SZYMAŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE . CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ DARIUSZ SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-12
2009-12-18
JAN LESZEK GAŁAJ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2016-11-09
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2016-11-09
GRZEGORZ JANUSZ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-09
2020-02-18
ANNA SZYMAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2020-02-18
JOANNA KATARZYNA GAŁAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2020-02-18
WOJCIECH WŁADYSŁAW GAŁAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2011-12-12
JACEK SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2012-03-15
KRZYSZTOF JAN GAŁAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-12
2016-07-27
2009-02-12
2020-02-18
"EMKA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-12
2012-11-28
MIODOWA, 2, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie