KRS 0000349825
NIP9591889523
REGON26036826000000
NazwaREDMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREDMIND
Data rejestracji 23 mar 2010 (14 lat temu) 23 mar 2010
Data usunięcia 19 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ
Wspólnik
2010-03-23
2012-12-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ
MARCIN BARTŁOMIEJ BIELAK
Wspólnik
2010-03-23
2012-12-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ
RADOSŁAW SCHEIBINGER
Wspólnik
2010-03-23
2012-12-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ
MIROSŁAW MŁOCEK
Wspólnik
2012-12-19
2015-02-25
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 100,00 ZŁ
SYLWIA TYOŃSKA
Wspólnik
2015-02-25
2016-10-19
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100 ZŁ
SABINA KOWALCZYK
Likwidator
2015-09-16
2016-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-23
2012-12-19
MIROSŁAW MŁOCEK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-19
2015-02-25
SABINA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2015-09-16
2010-03-23
2015-09-16
REDMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-23
2012-12-19
ALEJA NA STADION, 33, KIELCE, 25-127, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie