KRS 0000256930
NIP6842483634
REGON18017647500000
NazwaM-BUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaM-BUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 maj 2006 (18 lat temu) 15 maj 2006
Data usunięcia 09 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MARSZAŁKOWSKA, 84/92, WARSZAWA, 00-514, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2006-05-15
2012-05-31
18017320600000
MAREK CZUDEC
Wspólnik
2006-05-15
2008-08-29
JANUSZ IGNACY RYGIEL
Wspólnik
2006-05-15
2008-08-29
PRZEMYSŁAW ZBOROWSKI
Wspólnik
2006-05-15
2007-05-23
WOJCIECH ZBOROWSKI
Wspólnik
2007-05-23
2008-08-29
ZDZISŁAW WOJTYSIAK
Wspólnik
2008-08-29
2009-01-06
KATARZYNA MONIKA ZBOROWSKA
Wspólnik
2008-08-29
2014-12-08
MBUD LTD.
Wspólnik
2016-02-26
2016-05-25
Wspólnik
2016-05-25
2017-11-09
24079302600000
JANINA TERESA CICHOŃ
Wspólnik
2008-08-29
2010-12-06
SŁAWOMIR WIESZCZAK
Prokurent
2016-02-26
2016-05-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI LUB PROKURENTOWI, DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE. ORGANEM UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKI POD FIRMĄ: M-BUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU JEST SŁAWOMIR WIESZCZAK
MBUD LTD
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-26
2016-05-25
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-25
2017-11-09
24079302600000
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-15
2007-03-12
18017320600000
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-12
2012-05-31
18017320600000
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-31
2016-02-26
24079302600000
2006-05-15
2007-03-12
"CRZ CONSTRUCTION SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-03-12
2008-10-23
"EUROTECH SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-10-23
2012-05-31
"SPB SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-05-31
2013-12-24
"M-BUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-12-24
2016-02-26
M-BUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-26
2016-05-25
MBUD LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2006-05-15
2007-03-12
TYSIĄCLECIA, 28, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
2007-03-12
2008-08-29
WOJSKA POLSKIEGO, 32A, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
2008-08-29
2009-04-15
MODRZEWSKIEGO, 6, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
2009-04-15
2012-02-20
PODKARPACKA, 5, BESKO, 38-524, BESKO, POLSKA
2012-02-20
2013-12-24
PODKARPACKA, 2, BESKO, 38-524, BESKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie