KRS 0000101771
NIP5372156267
REGON03079916100000
Nazwa"BUDWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUDWEST
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 18 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres VLASTIMILA HOFMANA, 5, KRAKÓW, 30-210, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWJANUSZ EUGENIUSZ WASZCZUK
Wspólnik
2002-03-21
2009-12-22
40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
HALINA WASZCZUK
Wspólnik
2002-03-21
2009-12-22
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MARCIN KRZYSZTOF WASZCZUK
Wspólnik
2002-03-21
2009-12-22
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
SABINA IWONA KOWALCZYK
Wspólnik
2009-12-22
2019-11-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ
JANUSZ WASZCZUK
Prokurent
2002-03-21
2013-02-14
SAMOISTNA
WOJCIECH ZBOROWSKI
Likwidator
2016-09-08
2019-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
MARCIN KRZYSZTOF WASZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2009-12-22
HALINA WASZCZUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-03-21
2009-12-22
WOJCIECH ZBOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-22
2016-09-08
2002-03-21
2016-09-08
"BUDWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-21
2009-12-22
SIDORSKA, 56, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie