KRS 0000342479
NIP7781467126
REGON30126817800000
NazwaWIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Data rejestracji 24 lis 2009 (15 lat temu) 24 lis 2009
Data usunięcia 03 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIEKARY, 17, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2820000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781467126
data rejestracji 31 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEANDRZEJ BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2016-05-18
DARIUSZ JACEK SIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2019-06-03
PAWEŁ MARCIN PIECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2015-07-10
IGOR BARTŁOMIEJ SZYMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2012-05-25
JOLANTA BARBARA KUCHARZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2015-07-10
BOGDAN BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2019-06-03
ALICJA MAGDALENA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-18
2019-06-03
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Wspólnik
2009-11-24
2019-06-03
2 702 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.702.000,00 ZŁ
631268501
ANDRZEJ BOBROWSKI
Likwidator
2019-02-04
2019-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁ0NEK ZARZĄDU.
JÓZEF LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-24
2013-07-01
JADWIGA TWARDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-01
2015-02-27
ALICJA MAGDALENA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-27
2016-05-18
ANDRZEJ BOBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-18
2019-02-04
2009-11-24
2019-02-04
WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-24
2013-08-06
PIEKARY, 19, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
2013-08-06
2018-01-25
MICKIEWICZA, 33, POZNAŃ, 60-837, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie