KRS 0000339077
NIP8513102520
REGON32073481700000
NazwaSTOWARZYSZENIE PROMOWANIA, KSZTAŁCENIA, AKTYWNOŚCI I ETYKI "PRZEKAZ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMOWANIA, KSZTAŁCENIA, AKTYWNOŚCI I ETYKI "PRZEKAZ"
Data rejestracji 12 paź 2009 (15 lat temu) 12 paź 2009
Data usunięcia 12 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 90, SZCZECIN, 70-482, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@PRZEKAZ.ORG.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANELEOKADIA MAŁGORZATA ADAMCZYK
Likwidator
2018-04-30
2018-12-12
MAŁGORZATA IZABELA WOJTAS
Członek Organu Nadzoru
2009-10-12
2012-09-18
ROMAN WALENTY PERWEL
Członek Organu Nadzoru
2009-10-12
2018-12-12
TADEUSZ LUDWIK DOLATA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-12
2018-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
LEOKADIA MAŁGORZATA ADAMCZYK
PREZES
2009-10-12
2018-04-30
GRAŻYNA MARIA MERSKA
WICEPREZES
2009-10-12
2018-04-30
MAKSYMILIAN KUŚMIEREK
WICEPREZES
2009-10-12
2012-09-18
2009-10-12
2018-04-30
STOWARZYSZENIE PROMOWANIA, KSZTAŁCENIA, AKTYWNOŚCI I ETYKI "PRZEKAZ"
2009-10-12
2014-11-17
ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 36, SZCZECIN, 70-453, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie