KRS 0000229426
NIP5222759969
REGON14005592300000
Nazwa"PROTECTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROTECTOR POLSKA
Data rejestracji 28 lut 2005 (20 lat temu) 28 lut 2005
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 27, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222759969
data rejestracji 12 wrz 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJKRYSTYNA BARTKOWIAK
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
reprezentant
JACEK MAREK BARTKOWIAK
Prokurent
2005-10-19
2006-04-26
SAMOISTNA
JACEK BARTKOWIAK
Prokurent
2006-09-28
2016-08-02
SAMOISTNA
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
Likwidator
2019-03-25
2020-12-30
KRYSTYNA BARTKOWIAK
Wspólnik
2005-02-28
2020-12-30
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA IZABELA WOJTAS
Wspólnik
2005-02-28
2005-10-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
KATARZYNA JOANNA FRĄCZAK
Wspólnik
2005-10-19
2006-04-26
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ.
MARIAN KLACZAK
Wspólnik
2005-10-19
2006-09-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
Wspólnik
2016-08-02
2020-12-30
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRYSTYNA BARTKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
KRYSTYNA BARTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2006-04-26
KRYSTYNA BARTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-26
2006-09-28
MARIAN KLACZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-28
2006-04-26
JACEK MAREK BARTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-26
2006-09-28
ŁUKASZ MICHAŁ BARTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-28
2019-03-25
MAŁGORZATA IZABELA WOJTAS
PREZES ZARZĄDU
2005-02-28
2005-10-19
KRYSTYNA BARTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-28
2005-10-19
MARIAN KLACZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-26
2006-09-28
2005-02-28
2019-03-25
"PROTECTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-28
2006-09-28
DZIECI WARSZAWY, 48, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-28
2016-08-02
TYNIECKA, 28, SZCZECIN, 71-019, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie