KRS 0000371697
NIP8522582459
REGON32093629000000
NazwaFUNDACJA 122
Krótka nazwa122
Data rejestracji 03 gru 2010 (14 lat temu) 03 gru 2010
Data usunięcia 16 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres STOISŁAWA, 4, SZCZECIN, 70-223, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWSŁAWOMIR PAWEŁ ZIENTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-03
2013-07-16
WOJCIECH ANDRZEJ MIKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-03
2013-07-16
OLGA TEREFENKO
Członek Organu Nadzoru
2010-12-03
2011-12-21
TOMASZ KAZIMIERZ JACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-03
2013-07-16
ZBIGNIEW JACEK KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-21
2013-07-16
LEOKADIA MAŁGORZATA ADAMCZYK
Likwidator
2013-01-25
2013-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA ZARZĄD FUNDACJI JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU JEGO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU JEGO SKŁADU WIELOOSOBOWEGO.
JOANNA MARIA KINA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2011-12-21
2013-01-25
BEATA ANNA ŚWIECKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2010-12-03
2011-12-21
LECH KŁODZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI DS. ORGANIZACJI
2010-12-03
2013-01-25
BONAWENTURA JANINA ŻYWIA KARASIŃSKA FLUKS
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI DS. INFORMACJI I PUBLIC RELATIONS
2010-12-03
2011-12-21
JUSTYNA WIKTORIA KWAPISZ
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2011-12-21
2013-01-25
2010-12-03
2013-01-25
"FUNDACJA 122"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie