KRS 0000336718
NIP7542984798
REGON16027624100000
NazwaTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAL
Data rejestracji 09 wrz 2009 (15 lat temu) 09 wrz 2009
Data usunięcia 29 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1534500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542984798
data rejestracji 01 maj 2010
status Czynny
57109021380000000141737399
SANPL 1 Oddział w Opolu
ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
90109016490000000114127458
SANPL 3 Oddział w Opolu
ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEAGNIESZKA JOANNA SUCHOŃ-LYSEK
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA JOANNA SUCHOŃ-LYSEK
Beneficjent
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
Wspólnik
2009-09-09
2019-05-29
4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 276.210,00 ZŁ
WOJCIECH TOMASZ LYSEK
Wspólnik
2017-11-17
2019-05-29
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.690,00 ZŁ
NORBERT LYSEK
Prokurent
2011-04-15
2017-03-03
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ALEKSANDER LYSEK
Prokurent
2015-04-23
2017-03-03
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA JOANNA SUCHOŃ-LYSEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
TOMASZ ALEKSANDER LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-09
2010-07-06
GRZEGORZ DOGIEL
PREZES ZARZĄDU
2010-07-06
2013-03-19
TOMASZ ALEKSANDER LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2015-04-23
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2019-05-29
2009-09-09
2015-01-15
KRAWIECKA, 7, OPOLE, 45-023, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie