KRS 0000393704
NIP6312639347
REGON24264515200000
NazwaAB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAB INWESTYCJE
Data rejestracji 19 sie 2011 (13 lat temu) 19 sie 2011
Data usunięcia 26 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLEBAŃSKA, 7, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ LYSEK
Prokurent
2011-08-19
2013-09-02
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF SURMACZ
Prokurent
2011-08-19
2013-09-02
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
TOMASZ LYSEK
Likwidator
2013-09-02
2015-03-18
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
Likwidator
2015-05-08
2015-11-26
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
Wspólnik
2011-08-19
2015-11-26
28247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.824.700,00 ZŁ.
BARBARA SURMACZ
Wspólnik
2011-08-19
2012-12-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2013-09-02
BARBARA SURMACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2013-09-02
2011-08-19
2013-09-02
AB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie