KRS 0000143075
NIP7542705976
REGON53222238400000
NazwaINWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINWESTOR
Data rejestracji 12 gru 2002 (22 lata temu) 12 gru 2002
Data usunięcia 12 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRAWIECKA, 7, OPOLE, 45-023, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1010000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJBARBARA ANNA SURMACZ
Prokurent
2003-10-09
2004-03-25
ŁĄCZNA
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
Prokurent
2003-10-09
2004-03-25
ŁĄCZNA
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2004-03-25
BARBARA ANNA SURMACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2004-03-25
NORBERT LYSEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2007-02-28
ANTONI NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-12
2013-06-12
JERZY TEODOR DUDA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-30
2013-06-12
TOMASZ ALEKSANDER LYSEK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2013-06-12
JERZY TEODOR DUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2005-01-12
WANDA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2013-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ ALEKSANDER LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2004-03-25
KRZYSZTOF RYSZARD SURMACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2004-03-25
AGNIESZKA SUCHOŃ LYSEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2013-06-12
BARBARA ANNA SURMACZ
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2004-03-25
2004-08-19
BARBARA ANNA SURMACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2013-06-12
2002-12-12
2008-10-02
KATEDRALNA, 8, OPOLE, 45-007, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie