KRS 0000332255
NIP5252458646
REGON14192471700000
NazwaENI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENI POLSKA
Data rejestracji 26 cze 2009 (15 lat temu) 26 cze 2009
Data usunięcia 18 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 14, WARSZAWA, 00-638, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4155000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWWspólnik
2009-06-26
2010-12-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
14055624600000
BOGUSŁAW PIOTR PODNIESIŃSKI
Wspólnik
2010-09-30
2010-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-12-20
2011-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14192471700000
ENI INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2010-12-20
2015-12-18
83.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.155.000,00 ZŁ
SERGIO ADRIANO LAURA
Likwidator
2014-10-16
2015-12-18
FRANCESCO UMBERTO CARRARA
Likwidator
2014-10-16
2015-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BOGUSŁAW PIOTR PODNIESIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-26
2010-12-20
ANDREA GIAMMATTEO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-20
2011-06-08
ENRICO CINGOLANI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-20
2012-10-16
MARZIO MARINELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-20
2011-06-08
ROBERTO CASTRIOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2014-10-16
ALDO NAPOLITANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-08
2013-03-18
GIUSEPPE TANNOIA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-16
2014-10-16
SERGIO ADRIANO LAURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-18
2014-10-16
2009-06-26
2011-09-22
MIŃSK ENERGY RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-22
2014-10-16
ENI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-26
2011-10-06
AL. JEROZOLIMSKIE, 30, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-06
2014-10-16
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie