KRS 0000145882
NazwaCAFE KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAFE KING
Data rejestracji 07 sty 2003 (22 lata temu) 07 sty 2003
Data usunięcia 26 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 14, WARSZAWA, 00-638, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEROBERT JUSZCZAK
Wspólnik
2003-01-07
2003-10-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
DOROTA ELŻBIETA SZARZYŃSKA JUSZCZAK
Wspólnik
2003-01-07
2003-10-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
ANDRZEJ HOROSZCZAK
Wspólnik
2003-10-15
2004-12-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
NICHOLAS CHARLES FITZWILLIAMS
Wspólnik
2004-12-09
2013-11-26
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.700 ZŁOTYCH
MARCIN RAFAŁ SIKORA
Prokurent
2003-10-15
2004-07-23
PROKURA ŁĄCZNA
DOROTA ELŻBIETA SZARZYŃSKA JUSZCZAK
Prokurent
2003-10-15
2004-07-23
PROKURA ŁĄCZNA
AGATA NIEMYJSKA
Prokurent
2004-07-23
2005-07-18
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
GLEN SCOTT GREGORY
Likwidator
2012-09-24
2013-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
ROBERT JUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-07
2004-06-23
DOROTA ELŻBIETA SZARZYŃSKA JUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-07
2003-10-15
GLEN SCOTT GREGORY
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2012-09-24
2003-01-07
2012-09-24
CAFE KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-07
2004-12-22
KONDUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-775, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-09
2006-11-07
POLNA, 48, WARSZAWA, 00-644, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie