KRS 0000312780
NIP9512262699
REGON14153263800000
Nazwa"YAKUMAMA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaYAKUMAMA FILM
Data rejestracji 03 wrz 2008 (16 lat temu) 03 wrz 2008
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAWspólnik
2008-09-03
2009-05-20
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
47059859400000
HENRYK SZYMAŃSKI
Wspólnik
2008-09-03
2022-04-01
1.584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 792.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-02-06
2022-04-01
3.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.608.000 ZŁOTYCH
06043996000000
ROBERT PRÓCHNIAK
Prokurent
2013-12-16
2017-09-28
PROKURA SAMOISTNA
JEFFREY ROBERT BUTCHER
Prokurent
2015-09-01
2022-04-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
BARTŁOMIEJ HUBERT LUDWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-03
2015-09-01
HENRYK SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2015-09-01
NATALIA MATUSEVICH
PREZES ZARZĄDU
2015-09-01
2022-04-01
2008-09-03
2017-03-13
BIEDRONKI, 66A, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
Km 5309/16
2022-05-06
2023-02-03
4273.46 PLN
I Nc 393/16 upr.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marek Graliński Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie