KRS 0000312767
NIP6981787763
REGON30089694900000
NazwaZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W ŚMIGLU
Data rejestracji 02 wrz 2008 (16 lat temu) 02 wrz 2008
Data usunięcia 10 mar 2020 10 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOKTORA SKARZYŃSKIEGO, 6A, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20937500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981787763
data rejestracji 01 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGMINA ŚMIGIEL
Wspólnik
2008-09-02
2020-03-10
41.875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.937.500,00 ZŁ
411050557
EWA BARBARA SZYMCZAK
Prokurent
2009-05-28
2014-05-08
SAMOISTNA
MAGDALENA SNELA-DORYNEK
Prokurent
2014-05-08
2015-01-27
SAMOISTNA
MARIA KASPROWIAK
Prokurent
2015-09-09
2020-03-10
PROKURA ŁĄCZNA - OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
BARTOSZ STEFANIAK
Prokurent
2019-01-16
2020-03-10
PROKURA ŁĄCZNA - OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK SKRZYPCZAK
Prokurent
2015-01-27
2020-03-10
PROKURA ŁĄCZNA - OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KAMILA MARIA ŁAWECKA-SMOLAREK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2009-05-28
WIESŁAW ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-22
2015-01-27
TADEUSZ WALTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2020-03-10
DOMINIKA AGATA KORZENIEWSKA-SZYMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2016-12-05
ANDRZEJ POLASZEK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2017-09-05
TOMASZ ZBOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-05
2020-03-10
NATALIA BAŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-03
2020-03-10
MACIEJ MEDARD WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2015-01-27
ALICJA TERESA OCHMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2015-01-27
EUGENIUSZ KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-28
2013-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZESOWI ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU I PROKURENTOWI, DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
WIESŁAW JÓZEF ZBIORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-02
2015-01-27
VIOLETTA GŁADYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-27
2019-01-16
TOMASZ ZBYSZEK PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2020-03-10
2008-09-02
2013-10-30
HM. ZBIGNIEWA ŁUKOMSKIEGO, 19, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
2013-10-30
2015-01-08
DR SKARZYŃSKIEGO, 6A, ŚMIGIEL, 64-000, ŚMIGIEL, POLSKA
2015-01-08
2015-07-09
UL. DOKTORA SKARŻYŃSKIEGO, 6A, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie