KRS 0000312674
NIP5272581545
REGON14150783000000
NazwaEVERIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEVERIS POLONIA
Data rejestracji 01 wrz 2008 (16 lat temu) 01 wrz 2008
Data usunięcia 13 mar 2024 13 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 82, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOWspólnik
2008-09-01
2009-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
EVERIS SPAIN SOCIEDAD LIMITADA
Wspólnik
2009-03-25
2024-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2009-03-25
1964-04-25
MANUEL OLIVEIRA ASTRAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2011-07-13
CARLOS MENDEZ GARRIDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2011-07-13
ANTONIO GÓMEZ JARILLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-13
2024-03-13
FERNANDO FRANCES PONS
PREZES ZARZĄDU
2009-03-25
2011-07-13
EMILIO CASTILLO GARCÍA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-13
2024-03-13
MARTA GRAS MAYMÍ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-13
2013-11-28
2008-09-01
2009-03-25
MOLLENDO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-01
2009-03-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2009-03-25
2009-09-28
AL. JEROZOLIMSKIE, 99, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-28
2010-06-23
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie