KRS 0000308876
NIP5272576573
REGON14145045500000
NazwaDB POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDB POLSKA HOLDING
Data rejestracji 02 lip 2008 (16 lat temu) 02 lip 2008
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 18, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 551000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272576573
data rejestracji 20 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASZYMON MICHAŁ BIELAS
Beneficjent
ANNA TOURATON
Beneficjent
SZYMON MICHAŁ BIELAS
reprezentant
ANNA TOURATON
reprezentant
Wspólnik
2008-07-02
2009-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
DB MOBILITY LOGISTICS AG
Wspólnik
2009-02-26
2016-09-12
1102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 551.000,00 ZŁ
SCHENKER AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2016-09-12
2021-01-29
1102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 551.000,00 ZŁ
SZYMON MICHAŁ BIELAS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WOBEC BRAKU OSOBY FIZYCZNEJ POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% PRAW WŁASNOŚCI
ANNA TOURATON
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WOBEC BRAKU OSOBY FIZYCZNEJ POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% PRAW WŁASNOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ABEL MARTIN ENCINAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-26
2012-09-17
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2008-07-02
2009-02-26
1964-04-25
DOMINIK MUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-26
2009-11-09
WOLFGANG REUTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-26
2012-09-17
BORIS KÜHN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-26
2019-10-08
MAREK STASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-17
2019-10-08
ANNA TOURATON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-08
2021-01-29
SZYMON MICHAŁ BIELAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-08
2021-01-29
2008-07-02
2009-02-26
PYRAMOS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-02
2009-02-26
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-26
2009-07-06
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-06
2011-04-07
JULIUSZA KONSTANTEGO ORDONA, 2A, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-07
2019-10-08
WOLNOŚCI, 337, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie